Queens 3rd |
Élig. |
inc. |
Votes: |
3,461 |
Partic.: |
inc. |
|
Can.: |
4 |
|
|
Provincial
31 |
Île-du-Prince-Édouard
30 janvier 1890
Générale
Maj. pluri. 1 tour (2) |
Gouv. |
CONS |
ID: 26530(F) — 12 jui 2023 15:47 ET |
|
✗ |
Défait mais élu plus tard à cette législature |
Âge
40 |
LIB |
4/4 |
824 |
47.60% |
-53 |
Gagnant: |
CONS |
877 |
50.66% |
Donald Ferguson |
|
Queens 3rd |
Élig. |
s/o |
Votes: |
0 |
Partic.: |
s/o |
|
Can.: |
1 |
|
|
Provincial
31 |
Île-du-Prince-Édouard
9 avril 1891
Partielle
Maj. uni. à 1 tour |
Gouv. |
CONS LIB 9 avr 1891 |
ID: 26626(F) — 12 jui 2023 15:19 ET |
|
✓ |
→ Nouveau venu à cette législature |
Âge
41 |
LIB |
1/1 |
Sans opposition ? |
|
Après son élection: |
9 avr 1891 |
41 |
CONS |
→ |
LIB |
Changement de gouvernement (passe au gouvernement) |
|
Service: 2 ans 8 mois 3 jours (Oppo. & Gouv.) |
|
|
Provincial
32 |
Île-du-Prince-Édouard
13 décembre 1893
Générale
Maj. uni. à 1 tour |
Gouv. |
LIB |
ID: 26558(F) — 20 jui 2021 22:04 ET |
|
✓ |
Sortant réélu |
Âge
43 |
LIB |
1/2 |
658 |
57.52% |
+172 |
Perdant: |
CONS |
486 |
42.48% |
William S. Stewart |
Service: 3 ans 7 mois 7 jours (Gouv.) |
|
|
Provincial
33 |
Île-du-Prince-Édouard
21 juillet 1897
Générale
Maj. uni. à 1 tour |
Gouv. |
LIB |
ID: 26588(F) — 20 jui 2021 22:04 ET |
|
✓ |
Sortant réélu |
Âge
47 |
LIB |
1/2 |
690 |
52.91% |
+76 |
Perdant: |
CONS |
614 |
47.09% |
Thomas A. McLean |
Service: 3 ans 4 mois 20 jours (Gouv.) |
|
|
Provincial
34 |
Île-du-Prince-Édouard
12 décembre 1900
Générale
Maj. uni. à 1 tour |
Gouv. |
LIB |
ID: 17410(F) — 13 fév 2022 17:43 ET |
|
✓ |
Sortant réélu |
Âge
50 |
LIB |
1/2 |
596 |
52.98% |
+67 |
Perdant: |
CONS |
529 |
47.02% |
Peter McCourt |
Après son élection: |
2 jan 1901 |
50 |
LIB |
→ |
Vac. |
Se présente avec succès à une élection partielle ministérielle |
|
Service: 21 jours (Gouv.) |
|
|
Provincial
34 |
Île-du-Prince-Édouard
30 janvier 1901
Partielle
Maj. uni. à 1 tour |
Gouv. |
LIB |
ID: 17416(F) — 14 oct 2022 13:11 ET |
|
✓ |
Sortant réélu |
Âge
51 |
LIB |
1/1 |
Sans opposition |
|
Service: 3 ans 10 mois 6 jours (Gouv.) |
|
|
Provincial
35 |
Île-du-Prince-Édouard
7 décembre 1904
Générale
Maj. uni. à 1 tour |
Gouv. |
LIB |
ID: 17448(F) — 13 fév 2022 17:58 ET |
|
✓ |
Sortant réélu |
Âge
54 |
LIB |
1/2 |
584 |
50.09% |
+2 |
Perdant: |
CONS |
582 |
49.91% |
Peter McCourt |
Après son élection: |
1 nov 1905 |
55 |
LIB |
→ |
Vac. |
Élection annulée/destitué |
|
Service: 10 mois 25 jours (Gouv.) |
|
|
Provincial
35 |
Île-du-Prince-Édouard
22 novembre 1905
Partielle
Maj. uni. à 1 tour |
Gouv. |
LIB |
ID: 25306(F) — 20 jui 2021 22:04 ET |
|
✓ |
Sortant réélu |
Âge
55 |
LIB |
1/2 |
520 |
53.89% |
+75 |
Perdant: |
CONS |
445 |
46.11% |
Peter McCourt |
Service: 2 ans 11 mois 26 jours (Gouv.) |
|
|
Provincial
36 |
Île-du-Prince-Édouard
18 novembre 1908
Générale
Maj. uni. à 1 tour |
Gouv. |
LIB CONS 15 nov 1911 |
ID: 25333(F) — 7 déc 2023 18:23 ET |
|
✓ |
Sortant réélu |
Âge
58 |
LIB |
1/2 |
554 |
51.20% |
+26 |
Perdant: |
CONS |
528 |
48.80% |
Henry F. Feehan |
Après son élection: |
15 nov 1911 |
61 |
LIB |
→ |
CONS |
Changement de gouvernement (passe à l'opposition) |
|
Service: 3 ans 1 mois 15 jours (Gouv. & Oppo.) |
|
|
Provincial
37 |
Île-du-Prince-Édouard
3 janvier 1912
Générale
Maj. uni. à 1 tour |
Gouv. |
CONS |
ID: 25369(F) — 7 déc 2023 18:23 ET |
|
— |
Sortant ne s'est pas présenté à cette élection → |
Âge
61 |
|
|
|
|
|
Successeur: |
CONS |
640 |
61.42% |
Henry F. Feehan |
|